ФИО | Дата рождения | Выборы | Дата голосования | Участвовал раз | Округ | Кем выдвинут | Место жительства | Образование | Место работы | Должность | Депутат | Судимость | Статус | Ссылка | Создан | Обновлен |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вехрищук Станислав Юрьевич | 1961-06-17 | Выборы депутатов Думы Киренского муниципального района шестого созыва | 2014-09-14 | 1 | 4 | Самовыдвижение | Иркутская область, Киренский район, город Киренск | высшее | ООО "СМ-Вест" | управляющий нефтеперерабатывающим производством | выбывший после регистрации кандидат | link | 2016-07-04 | 2016-07-04 | ||
Красиков Виктор Матвеевич | 1951-01-08 | Выборы депутатов Думы муниципального образования "Катангский район" пятого созыва | 2008-10-12 | 2 | 3 | Самовыдвижение | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Таловка | основное общее | ООО "СМ-Вест" | управляющий "Пристань Подволошино" | депутат Думы МО "Катангский район" | зарегистрированный кандидат | link | 2016-07-03 | 2016-07-03 | |
Резников Сергей Владимирович | 1966-12-27 | Выборы депутатов Думы Киренского муниципального образования третьего созыва | 2012-03-04 | 3 | 2 | Иркутское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" | Иркутская область, г.Киренск | высшее профессиональное | ООО "СМ-Вест" | начальник службы охраны | зарегистрированный кандидат | link | 2016-07-04 | 2016-07-04 | ||
Слёзкин Константин Александрович | 1967-12-06 | Выборы депутатов Думы Киренского муниципального района пятого созыва | 2009-10-11 | 3 | 4 | "Иркутское региональное отделение Политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | Иркутская область, город Киренск | высшее профессиональное | ООО "СМ-Вест" | руководитель обособленного подразделения в г.Киренске | депутат | link | 2016-07-03 | 2016-07-03 |